Vĩnh biệt: Con Rồng Đen Đồng Bằng Sông Cửu Long,Con Cọp Núi Rừng Cao Nguyên Tướng quân Lư Ṭng Bá 14.11. 1931-22.2.2015
[B]Vĩnh biệt: Con Rồng Đen Đồng Bằng Sông Cửu Long,Con Cọp Núi Rừng Cao Nguyên Tướng quân Lư Ṭng Bá 14.11.1931-22.2.2015
[IMG]http://i780.photobucket.com/albums/yy84/HungKiet1974/QuanKy_VNCH1-21-1.jpg[/IMG]
Thành Kính Phân Ưu
[img]http://i981.photobucket.com/albums/ae296/DoMinh/securedownload.jpg[/img]
Con Rồng Đen của Đồng Bằng Sông Cửu Long -Con Cọp của Núi Rừng Cao Nguyên :Linh Hồn Komtum Kiêu Hùng 1972
[IMG]http://i52.tinypic.com/2qlva0n.gif[/IMG]
[img]http://omphalos.com.au/vnchlogos/logo_sd23.jpg[/img]
Phù hiệu :Sư Đoàn 23 Bộ Binh
[IMG]http://i970.photobucket.com/albums/ae182/huyky27/34pdyls-1.jpg[/IMG]
PHÙ HIỆU BINH CHỦNG THIẾT GIÁP -QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ
[img]http://omphalos.com.au/vnchlogos/logo_sd25.jpg[/img]
Phù hiệu Sư Đoàn 25 Bộ Binh
[IMG]http://i62.tinypic.com/30vomys.jpg[/IMG]
Con Rồng Đen của Đồng Bằng Sông Cửu Long -Con Cọp của Núi Rừng Cao Nguyên :Tướng Anh hùng Lư Ṭng Bá 14.11. 1931---22.2.2015
[video=youtube;yU5_2oVsDKM]http://www.youtube.com/watch?v=yU5_2oVsDKM[/video]
Tốt nghiệp Thủ khoa Vơ Bị Liên Quân Đà Lạt khóa 3 năm 1952 .Du học về Thiết Giáp tại trường Thiết Giáp Saumur Pháp Quốc và Fort Knox Mỹ Quốc .
Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ Binh: Nam B́nh Bắc Phạt Cao Nguyên Trấn 1972 ,Tư lệnh Binh Chủng Thiết Giáp QLVNCH 1972 -1974, Tư lệnh Sư đoàn 25 Bộ Binh 11.1974 - 30.4.1975 :Trấn giữ Mặt trận Tây Bắc Thủ đô Sài g̣n ,Tử chiến đến giờ phút cuối cùng Tối 29.4.1975.
[/B]
Ông sinh ngày 14-11-1931 tại Làng B́nh Đức, Tỉnh Long Xuyên, miền Nam VN, thuộc quê ngoại (quê nội: Quận Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng).
-Học sinh Trường Tiểu học Long Xuyên và Trung học tại Trường Collège de Can Tho (sau cải danh thành Trường Trung học Phan Thanh Giản) (1937-1947). Tốt nghiệp bằng Thành chung.
-Theo học Trường Thiếu sinh quân Đông dương ở Cap Saint Jacques, Vũng Tàu (1948-1950). Tốt nghiệp Tú tài phần 1.
Phu nhân: Bà Chung Bạch Vân. Ông bà có 3 người con: 2 trai, một gái.
[B]Binh nghiệp:
[/B]
Năm 1951: Nhập ngũ vào Quân Đội Quốc Gia (QĐQG), số quân: 51/121.307. Theo học khoá 6 Đinh Bộ Lĩnh Trường Vơ Bị Liên Quân Đà Lạt (khai giảng: 1-12-1951, măn khoá: 1-10-1952). tốt nghiệp Thủ khoa với cấp bậcThiếu uư. Ngay sau đó t́nh nguyện vào Binh chủng Thiết giáp (TG), Theo học khoá căn bản TG tại Trung tâm Huấn luyện TG Viễn đông của Quân Đội Pháp ở Cap Saint Jacques từ 1-10-1952 đến 1-4-1953.
Cùng theo học khoá này c̣n có các tân Thiếu uư, sau này lên Tướng, Tá sau đây: